역대 이사장
제15대 최운식
제15대
최운식
(2021.9.28 ~ 2023.10.31)
- 학력
- 1985. 한양대 법학과
- 1993. 제22기 사업연수원 수료
- 주요경력
- 1993. 서울지검 서부지청 검사 임관
- 2014. 대구지검 김천지청 지청장
- 2015. 대륙아주 변호사
- 포상
- 1999. 검찰총장표창
제14대 신용도
제14대
신용도
(2018.5.11 ~ 2021.9.27)
- 학력
- 1983.2. 서울대학교 법학과
- 1988.2. 제17기 사법연수원 수료
- 주요경력
- 2009.1. 부산지방변호사협회 회장
- 2009.9. 언론중재위원회 중재위원
- 2012.3. 부산지방법원 조정위원
- 포상
- 1992. 검찰총장표창
제13대 구본민
제13대
구본민
(2015.5.11 ~ 2018.5.10)
- 학력
- 1981.2. 서울대학교 법학과
- 1984.2. 청주대학교 법학대학원
- 1986.2. 제15기 사법연수원 수료
- 주요경력
- 2006.2. 대전지방검찰청 차장검사
- 2007.2. 서울지방검찰청 차장검사
- 2008.3. 수원지방검찰청 안산지청 지청장
- 2009.1. 법무법인 강남 대표변호사
제11대~제12대 이충호
제11대~제12대
이충호
(2011.5.2 ~ 2015.5.10)
- 학력
- 1984.2. 서울대학교 법학과
- 1987.2. 제16기 사법연수원 수료
- 주요경력
- 2001.4. 대전지방검찰청 특수부장검사
- 2003.4. 대검찰청 형사과장
- 2004.4. 서울서부지방검찰청 부장검사
- 포상
- 1994.12. 검찰업무유공표창
제10대 이태희
제10대
이태희
(2010.8.4 ~ 2011.3.10)
- 학력
- 1982.8. 경희대학교 행정대학원
- 주요경력
- 2006.7. 대구지방교정청장
- 2007.3. 서울지방교정청장
- 2008.6. 법무부 교정본부장
- 포상
- 2006.10. 홍조근정훈장
제9대 승성신
제9대
승성신
(2008.8.4 ~ 2010.7.30)
- 학력
- 1985.8. 경희대학교 행정대학원
- 주요경력
- 2005.9. 대구지방교정청장
- 2006.2. 서울지방교정청장
- 2007.11. 법무부 교정본부장
- 포상
- 2004.10. 근정포장
- 2008.6. 홍조근정훈장
제8대 한창규
제8대
한창규
(2006.10.9 ~ 2008.5.29)
- 학력
- 1965.9. 부산대학교 법학대학원
- 주요경력
- 1978.7. 민주평화통일자문회의 상임위원
- 2001.5. 한국마약범죄학회 이사장
- 2005.4. 대검찰청조직범죄대책위원회 위원
- 포상
- 2003.7. 국민훈장석류장
- 2004.11. 대통령표창
제7대 안용석
제7대
안용석
(2004.9.1 ~ 2006.8.31)
- 학력
- 1990.2. 건국대학교 지역개발대학원
- 주요경력
- 1977.1. (주)대화건설 대표이사
- 2003.12. 범죄예방위원 전국연합회 수석부회장
- 포상
- 1996.7. 대통령표창
- 1998.7. 국민훈장목련장
제6대 정진원
제6대
정진원
(2002.9.1 ~ 2004.8.31)
- 학력
- 1962.2. 중앙대학교 약학과
- 주요경력
- 1991. 영등포구의회 의장
- 1999. 자녀안심하고 학교보내기운동 국민재단 총재
- 포상
- 1992.4. 국민훈장목련장
제5대 오주언
제5대
오주언
(2001.5.1 ~ 2002.8.31)
- 학력
- 1979.2. 동아대학교 경영대학원
- 주요경력
- 1987.7. (주)삼성화학공업 대표이사
- 1988.4. (주)삼성화학페인트 대표이사
- 1997.8. 범죄예방위원 전국연합회 회장
- 포상
- 1988.5. 국민포장
- 2001.5. 국민훈장무궁화장
제4대 김길태
제4대
김길태
(1999.6.1 ~ 2001.4.31)
- 학력
- 1972.2. 연세대학교 행정대학원
- 주요경력
- 1995.2. 수원보호관찰소장
- 1996.10. 서울보호관찰소장
- 1998.7. 한국갱생보호공단 사무국장
- 포상
- 1983.12. 근정포장
- 1998.6. 대통령표창
제3대 최창식
제3대
최창식
(1998.6.1 ~ 1999.5.31)
- 학력
- 1967.2. 서울대학교 대학원 법학과
- 주요경력
- 1987.3. 갱생보호회 사무국장
- 1995.6. 한국갱생보호공단 사무국장
제2대 윤주천
제2대
윤주천
(1996.12.1 ~ 1998.5.31)
- 학력
- 1961.3. 서울대학교 법과대학
- 주요경력
- 1990.10. 부산고등검찰청 사무국장
- 1992.10. 서울고등검찰청 사무국장
- 1994.11. 대검찰청 사무국장
- 포상
- 1980.12. 대통령표창
- 1985.12. 홍조근정훈장
제1대 문상우
제1대
문상우
(1995.5.24 ~ 1996.11.30)
- 학력
- 1976.3. 동국대학교 행정대학원
- 주요경력
- 1990.10. 서울고등검찰청 사무국장
- 1992.10. 대검찰청 사무국장
- 1994.10. 갱생보호회 회장
- 포상
- 1975.9. 국무총리표창
- 1976.12. 녹조근정훈장
홈페이지 만족도 콘텐츠 내용에 만족하십니까? 현재 페이지의 만족도를 평가해 주십시오. 의견을 수렴하여 빠른 시일내에 반영하겠습니다.